ymddiriedolwyr THE NIGHTINGALE CENTRE (UNITARIAN)
Rhif yr elusen: 242256
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Benfield | Ymddiriedolwr | 06 October 2023 |
|
|||||
Dr Sue Morrison | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|||||
Simon Hall | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|||||
Rev Wyn Thomas | Ymddiriedolwr | 06 April 2023 |
|
|||||
Alexander John Bates | Ymddiriedolwr | 06 April 2023 |
|
|||||
Jennifer Anne Jacobs | Ymddiriedolwr | 24 April 2021 |
|
|||||
Rev Celia Margaret Cartwright | Ymddiriedolwr | 24 April 2021 |
|
|
||||
Rev James Edward Jo James | Ymddiriedolwr | 24 April 2021 |
|
|
||||
Rev Rob Whiteman | Ymddiriedolwr | 14 July 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.