ymddiriedolwyr SAMUEL HIGGINSON ALMSHOUSES CHARITY
Rhif yr elusen: 242738
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev JUDITH HUNT | Cadeirydd | 02 August 2012 |
|
|||||||||
James Andrew Hall | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||||||
Patricia Blyth | Ymddiriedolwr | 20 June 2021 |
|
|||||||||
Simon Hamlyn | Ymddiriedolwr | 19 November 2020 |
|
|
||||||||
Christopher John Smith | Ymddiriedolwr | 15 February 2017 |
|
|||||||||
ALBERT PAUL HARRIS | Ymddiriedolwr | 21 May 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.