ymddiriedolwyr GLOUCESTER RELIEF IN SICKNESS FUND
Rhif yr elusen: 243548
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorothy Veronica Oakes | Cadeirydd |
|
||||||
Susan James | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Gillian Johnson | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|
||||
Alison Mordaunt | Ymddiriedolwr | 11 January 2021 |
|
|
||||
Justine Foster | Ymddiriedolwr | 14 November 2016 |
|
|
||||
Usman Bhaimia | Ymddiriedolwr | 20 May 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.