ymddiriedolwyr THE HOPMARKET CHARITY
Rhif yr elusen: 244569
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR BILL SIMPSON | Cadeirydd | 07 July 2015 |
|
|
||||||||
Karen Michelle Lawrence | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||||||
Jessie Mercedes Venegas Jagger | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||||||
Adam Cedric Hudson Scott | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||||||
Lynn Denham | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|||||||||
JOSEPHINE CONSTANCE HODGES | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|||||||||
Stephen Anthony Hodgson | Ymddiriedolwr | 08 June 2021 |
|
|
||||||||
Jennifer Barnes | Ymddiriedolwr | 04 June 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.