Hanes ariannol THE YORK DIOCESAN BOARD OF FINANCE LIMITED
Rhif yr elusen: 244976
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.95m | £19.55m | £13.51m | £18.21m | £14.49m | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.48m | £11.92m | £14.37m | £14.64m | £14.70m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £11.05m | £13.83m | £10.00m | £10.29m | £10.44m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.65m | £1.67m | £1.55m | £1.48m | £1.89m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.10m | £1.19m | £1.17m | £1.27m | £1.40m | |
|
Incwm - Arall | £1.15m | £2.86m | £788.00k | £5.17m | £765.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £13.31m | £11.70m | £14.18m | £14.43m | £14.41m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £173.00k | £220.00k | £187.00k | £204.00k | £293.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £128.00k | £160.00k | £155.00k | £160.00k | £253.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £840.00k | £1.10m | £999.00k | £898.00k | £1.40m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £173.00k | £220.00k | £187.00k | £204.00k | £293.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.