Dogfen lywodraethu THE YORK DIOCESAN BOARD OF FINANCE LIMITED
Rhif yr elusen: 244976
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 20/10/1927. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 19 JUNE 1974, 5 FEBRUARY 2000, 24 MARCH 2001, 16 JUNE 2004 AND 1 JULY 2009.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, CARRY ON, ASSIST AND ADVANCE THE WORK AND PURPOSES OF THE CHURCH OF ENGLAND IN THE DIOCESE OF YORK.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
DIOCESE OF YORK
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.