Dogfen lywodraethu THE DOUGHTY TRUST FUND
Rhif yr elusen: 246785
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 22ND DECEMBER 1931 AND SUPPLEMENTAL DEEDS OF 26TH JANUARY 1946, 2ND JULY 1948, 3RD AUGUST 1959 AND 8TH MAY 1962.
Gwrthrychau elusennol
AT DISCRETION OF TRUSTEES, FOR BENEFIT OF MEDICAL BOARD OF CUMBERLAND INFIRMARY.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
UNRESTRICTED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.