ymddiriedolwyr SOCIETY FOR THE MAINTENANCE OF THE FAITH
Rhif yr elusen: 247767
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr COLIN JOHN PODMORE MBE | Cadeirydd | 19 February 2021 |
|
|||||||||||
MICHAEL VAUGHAN COOPER | Ymddiriedolwr | 15 June 2024 |
|
|||||||||||
Owen Christopher Goodwin Higgs | Ymddiriedolwr | 15 June 2024 |
|
|||||||||||
Kyle Gillies McNeil | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||||||||
Susan Margaret Way | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||||||||
Helen Victoria Sage | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|
||||||||||
Edward William Dobson | Ymddiriedolwr | 16 September 2021 |
|
|
||||||||||
Vicky Amanda Cole | Ymddiriedolwr | 09 July 2021 |
|
|
||||||||||
ANNE FIONA MARIA GRAY | Ymddiriedolwr | 09 July 2021 |
|
|||||||||||
The Revd Canon Paul Geoffrey Harbord | Ymddiriedolwr | 09 July 2021 |
|
|
||||||||||
Matthew Thomas Middleton | Ymddiriedolwr | 10 November 2020 |
|
|
||||||||||
Rev Philip Peter Corbett | Ymddiriedolwr | 10 November 2020 |
|
|||||||||||
THE REVD CANON ROBERT FAYERS | Ymddiriedolwr | 09 April 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.