Hanes ariannol THE UNITED REFORMED CHURCH (EASTERN PROVINCE) TRUST
Rhif yr elusen: 248796
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.90m | £1.68m | £2.22m | £805.54k | £1.26m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.17m | £889.87k | £762.84k | £4.95m | £1.63m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £310.35k | £138.45k | £134.00k | £112.58k | £5.75k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £942.68k | £899.20k | £1.58m | £233.85k | £240.77k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £549.23k | £549.47k | £481.42k | £392.85k | £359.05k | |
|
Incwm - Arall | £100.08k | £91.34k | £26.00k | £66.25k | £652.14k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.01m | £731.86k | £658.70k | £4.77m | £1.48m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £161.90k | £158.01k | £104.14k | £184.35k | £157.66k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.28k | £27.64k | £12.77k | £23.48k | £39.62k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £668.54k | £383.82k | £311.68k | £746.13k | £1.14m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.10k | £1.85k | £1.50k | £1.47k | £1.40k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.