Hanes ariannol THE ST ALBANS DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Rhif yr elusen: 248887
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (6 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.30m | £30.45m | £25.74m | £25.31m | £23.85m | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.67m | £19.31m | £21.98m | £22.33m | £21.68m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £2.25m | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £3.10m | N/A | £2.21m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £13.22m | £13.43m | £13.21m | £13.08m | £13.42m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £12.84m | £5.26m | £5.44m | £2.93m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.03m | £1.84m | £5.00m | £4.49m | £4.14m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.92m | £2.26m | £2.10m | £1.91m | £2.29m | |
|
Incwm - Arall | £133.00k | £72.00k | £169.00k | £383.00k | £1.07m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £221.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £15.99m | £16.36m | £19.06m | £18.67m | £19.50m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £677.00k | £2.94m | £471.00k | £440.00k | £2.18m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £156.00k | £153.00k | £140.00k | £214.00k | £183.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £512.00k | £594.00k | £492.00k | £604.00k | £824.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £545.00k | £326.00k | £230.00k | £221.00k | £228.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £2.45m | £3.22m | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.