Hanes ariannol ST EDMUNDSBURY AND IPSWICH DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Rhif yr elusen: 248919
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.90m | £9.24m | £9.26m | £9.99m | £9.56m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.33m | £9.04m | £9.21m | £9.17m | £9.92m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.91m | £7.25m | £7.67m | £7.67m | £7.64m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £322.00k | £396.00k | £354.00k | £440.00k | £584.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £637.00k | £892.00k | £517.00k | £536.00k | £613.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £530.00k | £612.00k | £591.00k | £623.00k | £589.00k | |
|
Incwm - Arall | £504.00k | £90.00k | £123.00k | £719.00k | £137.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.25m | £8.85m | £9.05m | £8.95m | £9.67m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £87.00k | £195.00k | £163.00k | £227.00k | £251.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £148.00k | £853.00k | £773.00k | £738.00k | £33.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £79.00k | £0 | £86.00k | £140.00k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.