ymddiriedolwyr NORFOLK RECORD SOCIETY
Rhif yr elusen: 249331
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr JOEL ANDREW HALCOMB MPhil, PhD | Cadeirydd | 11 October 2018 |
|
|
||||
DR CLARE LOUSIE HAYNES | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|
||||
Jonathan Peter Draper BA, PgDip | Ymddiriedolwr | 13 July 2023 |
|
|
||||
Dr ELIZA HARTRICH MA DPHIL | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|
||||
PETER JOHN RANDALL STIBBONS | Ymddiriedolwr | 17 March 2016 |
|
|||||
Gary William Tuson | Ymddiriedolwr | 19 September 2013 |
|
|
||||
Kristopher David Harper-Allison | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr JEAN HELEN AGNEW BA, PHD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DR ALAN METTERS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR ANTHONY CYRIL HOWE MA, DPHIL | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Dr JOHN RICHARD ALBAN BA PHD | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Charles William Farrow FInstLEx | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ELIZABETH JANE RUTLEDGE LLB | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Sir Richard Wilson Jewson | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR CAROLE RAWCLIFFE BA PHD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PATRICK THOMAS RUSSELL PALGRAVE MOORE BA FSA FSG | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.