Hanes ariannol THE LINCOLN DIOCESAN TRUST AND BOARD OF FINANCE LTD
Rhif yr elusen: 249355
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.83m | £9.20m | £10.53m | £10.93m | £11.75m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.41m | £12.02m | £10.82m | £10.79m | £9.63m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £198.17k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.95m | £5.25m | £5.22m | £6.27m | £5.60m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £493.00k | £583.00k | £684.00k | £449.00k | £446.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £748.00k | £653.00k | £604.00k | £575.00k | £606.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £5.22m | £0 | £46.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.65m | £2.28m | £2.25m | £2.32m | £3.40m | |
|
Incwm - Arall | £983.00k | £436.00k | £1.78m | £1.32m | £3.46m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £306.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £12.15m | £11.80m | £10.51m | £10.55m | £9.31m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £263.00k | £220.00k | £304.00k | £247.00k | £316.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £228.00k | £184.00k | £241.00k | £229.00k | £263.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £368.00k | £866.00k | £182.00k | £237.00k | £943.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £177.00k | £0 | £0 | £0 | £316.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.