Dogfen lywodraethu THE LINCOLN DIOCESAN TRUST AND BOARD OF FINANCE LTD
Rhif yr elusen: 249355
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 17/03/1908 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25/10/1962 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/04/1971 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 31/07/2015 as amended on 11 Jul 2018 as amended on 13 Dec 2018
Gwrthrychau elusennol
The charity’s object (‘Object’) is: the furthering primarily but not exclusively in the Diocese of the whole of the charitable works of the Church of England (hereinafter called ‘the Church’);
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
DIOCESE OF LINCOLN
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.