Hanes ariannol CANTERBURY DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Rhif yr elusen: 249972
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.67m | £11.12m | £12.52m | £11.75m | £13.18m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.97m | £11.44m | £11.27m | £11.50m | £11.59m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £25.19k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.39m | N/A | £175.83k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £8.97m | £9.30m | £10.11m | £9.81m | £9.56m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £667.00k | £806.00k | £770.00k | £609.00k | £805.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £415.00k | £368.00k | £964.00k | £1.01m | £1.03m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £306.00k | £247.00k | £223.00k | £239.00k | £252.00k | |
|
Incwm - Arall | £311.00k | £398.00k | £453.00k | £88.00k | £1.53m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.68m | £11.12m | £10.94m | £11.18m | £11.38m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £295.00k | £325.00k | £330.00k | £321.00k | £213.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £119.00k | £122.00k | £121.00k | £139.00k | £131.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.34m | £541.00k | £1.03m | £1.35m | £1.98m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.