ymddiriedolwyr THE SALFORD DIOCESAN TRUST
Rhif yr elusen: 250037
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (77 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Rt Revd John Stanley Kenneth Arnold | Cadeirydd | 08 December 2014 |
|
|||||||||||||||||
Elizabeth Therese Lilley | Ymddiriedolwr | 30 May 2019 |
|
|||||||||||||||||
Eamonn ONeal | Ymddiriedolwr | 27 February 2019 |
|
|||||||||||||||||
Brendan McCafferty | Ymddiriedolwr | 27 February 2019 |
|
|||||||||||||||||
Rev Michael David Jones | Ymddiriedolwr | 23 May 2018 |
|
|||||||||||||||||
Mary Hunter | Ymddiriedolwr | 30 March 2018 |
|
|||||||||||||||||
Peter Fahy | Ymddiriedolwr | 06 May 2016 |
|
|||||||||||||||||
EDWARD NALLY | Ymddiriedolwr | 06 May 2016 |
|
|||||||||||||||||
Rev CHRISTOPHER DAWSON | Ymddiriedolwr | 09 May 2013 |
|
|||||||||||||||||
Rev PETER HOPKINSON | Ymddiriedolwr | 09 May 2013 |
|
|||||||||||||||||
Rev Michael Cooke | Ymddiriedolwr | 31 October 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.