Hanes ariannol THE GENERAL ASSEMBLY OF UNITARIAN AND FREE CHRISTIAN CHURCHES
Rhif yr elusen: 250788
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.09m | £1.66m | £888.92k | £1.13m | £1.30m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.28m | £1.08m | £1.08m | £1.29m | £1.29m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £315.71k | £1.17m | £395.17k | £450.20k | £545.86k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £78.99k | £55.72k | £84.94k | £75.72k | £81.49k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £509.36k | £193.04k | £132.58k | £418.82k | £482.91k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £186.98k | £166.05k | £166.86k | £180.44k | £186.29k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £72.74k | £109.37k | £1.88k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £4.00k | £459.27k | £119.29k | £11.69k | £240.56k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.19m | £1.01m | £1.04m | £1.29m | £1.29m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £85.50k | £68.20k | £44.15k | £4.54k | £4.68k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £51.32k | £32.72k | £32.53k | £43.23k | £55.45k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £46.25k | £107.09k | £34.21k | £56.03k | £36.49k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £37.49k | £34.57k | £40.06k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.