Dogfen lywodraethu LEAGUE OF FRIENDS MUSGROVE PARK HOSPITAL
Rhif yr elusen: 250797
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 02 MAR 1964 AS AMENDED ON 01 JUN 1995 AS AMENDED ON 01 MAY 1998 AS AMENDED ON 29 JUN 2009 AS AMENDED ON 27 JUN 2016
Gwrthrychau elusennol
TO MOBILISE, ENCOURAGE, FOSTER AND MAINTAIN THE INTEREST OF THE PUBLIC IN THE PATIENTS AND THE SUPPORT OF THE WORK OF THE HOSPITALS BY MEANS OF VOLUNTARY SERVICE. (FOR FURTHER DETAILS SEE CONSTITUTION).
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
TAUNTON
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.