Hanes ariannol THE BRITISH NUTRITION FOUNDATION
Rhif yr elusen: 251681
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.52m | £1.39m | £1.31m | £1.35m | £1.53m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.44m | £1.33m | £1.28m | £1.34m | £1.62m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £44.55k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £901.39k | £837.12k | £576.42k | £678.06k | £715.04k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £171.67k | £171.85k | £196.15k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £601.88k | £530.67k | £546.24k | £484.33k | £598.60k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £18.81k | £17.53k | £16.88k | £18.43k | £23.24k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.34m | £1.23m | £1.19m | £1.23m | £1.50m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £101.54k | £104.48k | £84.42k | £100.46k | £113.57k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £88.25k | £0 | £119.50k | £112.32k | £158.96k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £4.40k | £0 | £4.65k | £5.40k | £5.06k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.