ymddiriedolwyr BLACKPOOL DRILL HALL (YORKSHIRE STREET) TRUST
Rhif yr elusen: 251689
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colonel Retired Mark Charles Heath Underhill OBE DL | Cadeirydd | 01 June 2013 |
|
|||||||||||||||||||
Mark Edmund Andrews | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||||||||||||||||
Peter Jackson | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||||||||||||||||
Christoher William Owen | Ymddiriedolwr | 07 December 2018 |
|
|
||||||||||||||||||
COLONEL DAVID WATERS | Ymddiriedolwr | 01 January 2000 |
|
|
||||||||||||||||||
LIEUTENANT COLONEL RICHARD JAMES BEATSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||||||||
BERNARD STAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.