ymddiriedolwyr EVAN JENKINS CHARITY
Rhif yr elusen: 251725
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geraint Baty | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|
||||
Rev Duncan Ballard | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|
||||
Phillip Evans | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Dr Sara Howells | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
Peter Davies CBE | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|||||
John Noel Evans | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|
||||
Rev Victoria Ashley | Ymddiriedolwr | 19 April 2018 |
|
|
||||
MARIAN ARNOLD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GWENEIRA BATY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
SUSAN SQUIRE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.