Hanes ariannol RHYS THOMAS JAMES PANTYFEDWEN EISTEDDFOD
Rhif yr elusen: 251995
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.43k | £27.04k | £6.93k | £717 | £25.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.60k | £21.63k | £55 | £56 | £23.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £4.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.00k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.