Hanes ariannol THE TOWN TRUST OR LORDS ESTATE
Rhif yr elusen: 252207
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £737.23k | £791.00k | £780.88k | £776.03k | £779.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £544.96k | £564.02k | £527.66k | £551.16k | £634.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £51.10k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £90.21k | £104.24k | £74.02k | £84.24k | £98.01k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £642.51k | £661.73k | £679.02k | £686.51k | £681.57k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £4.51k | £25.03k | £27.84k | £5.28k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £466.98k | £480.98k | £458.69k | £477.39k | £548.23k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £77.98k | £83.04k | £68.98k | £73.78k | £86.51k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £433.61k | £448.49k | £450.74k | £454.39k | £513.77k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £33.37k | £32.48k | £7.95k | £23.00k | £34.45k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.