ymddiriedolwyr THE TOWN TRUST OR LORDS ESTATE
Rhif yr elusen: 252207
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diane Linda Davison | Ymddiriedolwr | 10 June 2021 |
|
|
||||||
CHRISTOPHER JOHN THOMAS | Ymddiriedolwr | 18 June 2020 |
|
|||||||
Richard Stride Witty | Ymddiriedolwr | 09 May 2019 |
|
|
||||||
David Patrick MOONEY | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|
||||||
Peter FIRTH | Ymddiriedolwr | 13 December 2018 |
|
|
||||||
William TAYLOR | Ymddiriedolwr | 09 March 2017 |
|
|
||||||
Dr Allan John Stewart WATSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Gregory Quinton GRAY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Ian Arthur THOMPSON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.