Hanes ariannol SCARBOROUGH THEATRE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 253606
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.91m | £2.63m | £2.10m | £2.02m | £2.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.64m | £2.60m | £1.63m | £2.27m | £2.43m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £824.81k | £776.04k | £1.44m | £766.05k | £809.47k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £207.55k | £168.65k | £199.11k | £142.48k | £128.03k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £171.00k | £164.76k | £10.55k | £50.24k | £123.73k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.53m | £2.30m | £1.89m | £1.82m | £1.73m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £632 | £1.59k | £619 | £99 | £729 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £346.16k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £100.00k | £7.00k | £33.35k | £28.30k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.52m | £2.49m | £1.61m | £2.22m | £2.35m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £127.46k | £112.65k | £27.23k | £48.84k | £78.84k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.90k | £9.60k | £9.43k | £7.40k | £9.10k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.