ymddiriedolwyr CHARITY OF MRS ELIZABETH ELLEN TURNER FOR LADIES IN REDUCED CIRCUMSTANCES
Rhif yr elusen: 254799
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER GARY DUCKSBURY | Cadeirydd |
|
|
|||||||
Suzie Jane Barron | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|||||||
Jennier Hale | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|
||||||
Louise Gray | Ymddiriedolwr | 22 October 2019 |
|
|
||||||
Deborah Lund | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||||
John Stirling | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||||
Hilary Fitch | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|||||||
Carolyn Roberson | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.