ymddiriedolwyr ST JOHN'S HOSPITAL
Rhif yr elusen: 255110
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
June Nicola Finlay | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||||||||||||
Alison Jean Ward | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||||||||||||
Shaun Cowlam CBE | Ymddiriedolwr | 07 December 2020 |
|
|
||||||||||||||
RICHARD FAWCUS | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|
||||||||||||||
VIRGINIA ROLFE | Ymddiriedolwr | 20 March 2013 |
|
|
||||||||||||||
REVEREND MARK WOOD | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.