Hanes ariannol THE ERANDA ROTHSCHILD FOUNDATION
Rhif yr elusen: 255650
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.81m | £4.45m | £4.08m | £5.13m | £4.77m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.17m | £4.08m | £1.29m | £1.17m | £927.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.81m | £4.45m | £4.08m | £5.13m | £4.77m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.88m | £3.79m | £974.67k | £829.67k | £645.38k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £292.54k | £288.93k | £318.93k | £344.99k | £282.21k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £113.10k | £142.62k | £0 | £33.78k | £59.01k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.76m | £3.65m | £838.20k | £737.92k | £488.99k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £292.54k | £288.93k | £318.93k | £344.99k | £282.21k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.