Hanes ariannol FRIENDS OF WIZNITZ LIMITED
Rhif yr elusen: 255685
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (4 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.17m | £4.70m | £4.22m | £2.96m | £5.39m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.21m | £5.55m | £7.02m | £2.67m | £4.64m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.08m | £4.60m | £4.10m | £2.87m | £5.27m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £15.00k | £15.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £80.43k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £77.81k | £0 | £94.07k | £79.50k | £99.62k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £25.00k | £15.00k | £20.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.18m | £5.46m | £6.99m | £2.63m | £4.62m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £25.29k | £96.87k | £32.35k | £37.15k | £20.20k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.10k | £8.72k | £8.57k | £9.71k | £10.99k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £3.13m | £5.37m | £6.93m | £2.47m | £4.52m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £21.38k | £0 | £27.00k | £4.32k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.