Hanes ariannol THE ARCHIE SHERMAN CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 256893
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (36 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.39m | £1.63m | £1.16m | £1.08m | £1.18m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.55m | £994.39k | £688.73k | £900.28k | £2.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.39m | £1.63m | £1.16m | £1.08m | £1.18m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.28m | £691.35k | £451.54k | £546.39k | £1.75m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £276.19k | £303.04k | £237.19k | £353.89k | £283.10k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £40.74k | £43.07k | £38.21k | £37.88k | £40.44k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.15m | £557.94k | £343.15k | £435.34k | £1.62m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £276.19k | £303.04k | £237.19k | £353.89k | £283.10k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.