Hanes ariannol CHURCHES CONSERVATION TRUST
Rhif yr elusen: 258612
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.18m | £8.45m | £11.10m | £11.74m | £9.94m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.19m | £8.48m | £11.12m | £11.39m | £9.57m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.92m | £2.61m | £4.53m | £2.92m | £2.90m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.14m | £654.63k | £712.83k | £879.17k | £1.14m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £586.17k | £577.62k | £353.57k | £662.86k | £836.99k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.43m | £7.19m | £10.02m | £10.17m | £7.92m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £25.02k | £24.17k | £17.88k | £19.22k | £39.57k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £255.46k | £135.98k | £222.67k | £282.63k | £547.31k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.45m | £7.43m | £10.23m | £10.37m | £8.43m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £743.96k | £1.05m | £891.87k | £1.02m | £1.14m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £30.85k | £32.05k | £29.43k | £27.87k | £67.76k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £1.06m | £0 | £1.03m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £5.13k | £2.76k | £2.78k | £7.80k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.