Hanes ariannol THE G C GIBSON CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 258710
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £752.05k | £796.68k | £481.10k | £583.00k | £583.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £598.28k | £679.54k | £737.52k | £617.21k | £545.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £752.05k | £796.68k | N/A | £583.00k | £583.39k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £568.51k | £634.50k | N/A | £563.88k | £489.67k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £29.71k | £45.04k | N/A | £53.33k | £55.87k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.28k | £8.82k | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £561.23k | £625.68k | N/A | £563.88k | £489.67k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £29.71k | £44.89k | N/A | £45.04k | £46.27k | |
|
Gwariant - Arall | £60 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.