Hanes ariannol ALLIANCE FAMILY FOUNDATION LIMITED
Rhif yr elusen: 258721
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £531.69k | £1.33m | £1.26m | £1.81m | £1.01m | |
|
Cyfanswm gwariant | £635.73k | £361.38k | £273.39k | £242.56k | £204.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £1.00m | £1.25m | £1.80m | £1.00m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £531.69k | £331.74k | £10.69k | £11.25k | £12.15k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £582.78k | £297.74k | £269.35k | £192.69k | £196.19k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £52.95k | £63.64k | £4.04k | £49.87k | £8.40k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £18.90k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £348.64k | £86.26k | £104.81k | £116.73k | £99.80k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £2.97k | £7.32k | £1.74k | £5.33k | £2.55k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.