ymddiriedolwyr THE BRITISH SOCIETY FOR THE HISTORY OF SCIENCE
Rhif yr elusen: 258854
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor James Secord | Cadeirydd | 01 September 2021 |
|
|
||||
Subhadra Das | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
Dr Jean-Baptiste Gouyon | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Dr Erin Beeston | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Dr Alice White | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Sarah Qidwai | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Professor Matthew Cobb | Ymddiriedolwr | 10 September 2020 |
|
|
||||
Dr William Raymond Macauley | Ymddiriedolwr | 10 September 2020 |
|
|
||||
Dr Emma Chartreuse Spary | Ymddiriedolwr | 10 September 2020 |
|
|
||||
Dr Mary Augusta Brazelton | Ymddiriedolwr | 10 September 2020 |
|
|||||
Dr Amanda Rees | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Professor Charlotte Sleigh | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Dr Chiara Ambrosio | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.