Hanes ariannol THE VEGETARIAN SOCIETY OF THE UNITED KINGDOM LIMITED
Rhif yr elusen: 259358
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.14m | £1.02m | £1.31m | £1.38m | £1.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.51m | £1.56m | £1.40m | £1.50m | £1.43m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £18.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £485.97k | £353.26k | £629.78k | £714.07k | £386.31k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £453.29k | £493.98k | £527.72k | £536.27k | £637 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £150.90k | £139.04k | £130.09k | £110.12k | £664.67k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £45.01k | £30.06k | £17.71k | £13.52k | £21.29k | |
|
Incwm - Arall | £2.70k | £3.60k | £7.47k | £7.01k | £8.64k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £140.79k | £47.17k | £327.31k | £405.80k | £126.72k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.40m | £1.43m | £1.25m | £1.33m | £1.35m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £114.68k | £131.95k | £150.01k | £163.41k | £75.95k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £24.07k | £24.55k | £18.75k | £21.91k | £25.57k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £55.39k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £9.95k | £8.04k | £7.21k | £9.22k | £5.15k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.