Hanes ariannol ST PETER'S TRUST FOR KIDNEY BLADDER & PROSTATE RESEARCH
Rhif yr elusen: 261224
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2007 | 31/07/2008 | 31/07/2009 | 31/07/2010 | 31/07/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £287.62k | £288.80k | £361.25k | £279.80k | £123.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £227.22k | £229.98k | £310.52k | £574.11k | £210.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.