ymddiriedolwyr THE HEATH AND HAMPSTEAD SOCIETY
Rhif yr elusen: 261782
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARC HUTCHINSON | Cadeirydd |
|
|
|||||
LORD JONATHAN HUGH MANCE | Ymddiriedolwr | 26 July 2021 |
|
|
||||
MADHAVAN RAMAN | Ymddiriedolwr | 21 July 2021 |
|
|
||||
PROFESSOR JEFF WAAGE | Ymddiriedolwr | 21 January 2020 |
|
|
||||
LATOYA AUSTIN | Ymddiriedolwr | 21 January 2020 |
|
|
||||
ANDREW HASLAM-JONES | Ymddiriedolwr | 17 July 2018 |
|
|
||||
EVELYN ELLIS | Ymddiriedolwr | 19 June 2017 |
|
|
||||
DR VICKI HARDING | Ymddiriedolwr | 30 June 2015 |
|
|
||||
THOMAS RADICE | Ymddiriedolwr | 30 June 2015 |
|
|
||||
JOHN BEYER | Ymddiriedolwr | 21 July 2014 |
|
|
||||
JESSICA LEARMOND-CRIQUI | Ymddiriedolwr | 31 October 2013 |
|
|
||||
DAVID CASTLE | Ymddiriedolwr | 29 July 2013 |
|
|
||||
ROBERT LINGER | Ymddiriedolwr | 22 September 2011 |
|
|
||||
FRANK HARDING | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JOHN WESTON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MAUREEN CLARK-DARBY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.