ymddiriedolwyr FRIENDS OF ST EDMUNDSBURY CATHEDRAL
Rhif yr elusen: 262815
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALISON CHRISTIAN SHEEPSHANKS | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
NEVILLE HORN | Ymddiriedolwr | 24 July 2021 |
|
|
||||
DIANA HUNT DL | Ymddiriedolwr | 21 July 2018 |
|
|
||||
The Very Rev Joseph Hawes | Ymddiriedolwr | 14 July 2018 |
|
|
||||
Sue Cockram | Ymddiriedolwr | 04 October 2017 |
|
|
||||
Ian Brookman | Ymddiriedolwr | 15 July 2017 |
|
|
||||
Rt Rev Dr MICHAEL HARRISON | Ymddiriedolwr | 24 February 2016 |
|
|||||
The Right Reverand MARTIN SEELEY | Ymddiriedolwr | 07 May 2015 |
|
|||||
THE REVEREND CANON MATTHEW VERNON | Ymddiriedolwr | 07 June 2012 |
|
|
||||
ROBERT CHARLES ROUS | Ymddiriedolwr | 02 June 2012 |
|
|||||
ALISON LESLEY EVANS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.