ymddiriedolwyr WELLINGBOROUGH CIVIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 264158
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mary Clare Donaldson | Cadeirydd | 20 June 2024 |
|
|
||||
Bonnie Killingback | Ymddiriedolwr | 19 July 2024 |
|
|
||||
Michael Sydney Parnell | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
MICHAEL ROY WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|||||
Shashikant Dholakia MBE | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Jonathon Egerton Hubbard | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Jane Burgoyne | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Mary Isabel Traxton | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Edeltraud Hedwig Freund | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
ROBERT TOWNSON | Ymddiriedolwr | 30 December 2013 |
|
|
||||
ROBERT DAVEY WHARTON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JUDITH THOMPSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.