ymddiriedolwyr CANTERBURY CHORAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 265138
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brigadier Martin John Meardon | Cadeirydd |
|
|
|||||
Rachel Effeny | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Tracey Girling | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Jane Cullinane | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Robert George Garlick | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Eva Priemer | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
DAVID WHITEHOUSE | Ymddiriedolwr | 29 June 2012 |
|
|||||
Dr ANN ASTBURY | Ymddiriedolwr | 21 July 2011 |
|
|
||||
PATRICIA WEBB | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr MADELAINE COUPE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANTONY JOHN MEIRE FRICS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR GEOFFREY WEBB | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.