Dogfen lywodraethu THE AMATEUR ENTOMOLOGISTS' SOCIETY
Rhif yr elusen: 267430
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23 MAR 1974 AS AMENDED ON 28 SEP 1974 AS AMENDED ON 25 APR 1992 AS AMENDED ON 26 APR 2003 AS AMENDED ON 12 OCT 2019 as amended on 25 Sep 2021
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION AND DISSEMINATION OF ENTOMOLOGICAL KNOWLEDGE BY EVERY MEANS POSSIBLE AND THE ENCOURAGEMENT AMONG THE YOUNGER GENERATION OF AN INTEREST IN ENTOMOLOGY.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.