Hanes ariannol LAMPORT HALL PRESERVATION TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 267999
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (211 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.25m | £1.24m | £1.20m | £1.42m | £2.00m | |
|
Cyfanswm gwariant | £987.07k | £1.08m | £1.07m | £1.36m | £1.89m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £43.45k | £333.35k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.81k | £23 | £31.40k | £44.14k | £339.53k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £736.89k | £703.91k | £614.33k | £783.83k | £915.70k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £10.30k | £10.30k | £45 | £5.19k | £16.69k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £458.47k | £500.91k | £474.06k | £569.76k | £643.86k | |
|
Incwm - Arall | £38.60k | £28.98k | £85.02k | £21.18k | £86.69k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £513.30k | £575.57k | £505.97k | £589.20k | £748.23k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £473.78k | £507.06k | £564.32k | £770.36k | £1.15m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.23k | £14.11k | £14.11k | £19.43k | £19.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £16.67k | £30.12k | £30.58k | £34.91k | £33.84k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.