ymddiriedolwyr ST PETER'S HOSPICE
Rhif yr elusen: 269177
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Elizabeth Morgan | Cadeirydd | 22 June 2021 |
|
|
||||
Maria Crayton | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|||||
Sarah Talbot-Williams | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|||||
Dr Emma-Kate Reed | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
James Matthew Bigwood | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||
Robert Taffinder | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Dr Alison Jean Wint | Ymddiriedolwr | 30 March 2022 |
|
|
||||
Alison Louise Godfrey | Ymddiriedolwr | 30 March 2022 |
|
|
||||
Richard Kitioni Naivalurua | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
|
||||
MARK JONATHAN DOUGLAS CAMPBELL | Ymddiriedolwr | 29 July 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.