ymddiriedolwyr THE MISSES THOMSON CHARITY
Rhif yr elusen: 269420
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEREMY WILLIAMS | Cadeirydd | 04 June 2014 |
|
|||||||||
ROBERT HALL | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|||||||||
PAUL PHILLIPS | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|||||||||
JONATHAN BLYTHE | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|||||||||
CLLR RICHARD PYNE | Ymddiriedolwr | 22 January 2020 |
|
|||||||||
EMMA HALFORD | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|||||||||
KATHRYN ANN O'BRIEN | Ymddiriedolwr | 21 November 2018 |
|
|||||||||
MICHAEL TOWNSIN | Ymddiriedolwr | 18 July 2018 |
|
|||||||||
Rev WILMA ROEST MA | Ymddiriedolwr | 25 July 2016 |
|
|||||||||
Katherine Theresa Maxwell | Ymddiriedolwr | 21 October 2015 |
|
|||||||||
PETER WILLIAM CHICHELEY MARR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
MR SERGE LOURIE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.