Hanes ariannol THE COUNTRYSIDE EDUCATION TRUST
Rhif yr elusen: 269546
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £486.04k | £537.05k | £419.36k | £358.16k | £610.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £542.07k | £590.97k | £408.13k | £323.57k | £417.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £38.33k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £165.67k | N/A | N/A | £377.61k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £54.02k | N/A | N/A | £47.40k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £317.36k | N/A | N/A | £176.61k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | £9.35k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £548.47k | N/A | N/A | £373.32k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £30.29k | N/A | N/A | £43.85k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £8.46k | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £12.21k | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.