ymddiriedolwyr THE DOVER ROMAN PAINTED HOUSE TRUST
Rhif yr elusen: 270499
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coralie Clover | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||
Martina White | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||
Neil Wiggins | Ymddiriedolwr | 11 June 2023 |
|
|
||||
Diederik Smet | Ymddiriedolwr | 21 April 2023 |
|
|||||
Dr Andrew Richardson FSA | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
STEVE TIMMS | Ymddiriedolwr | 10 April 2017 |
|
|
||||
DR MIKE EDDY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.