ymddiriedolwyr NINTH DARTFORD SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 271270
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gavin Wills | Cadeirydd | 19 February 2021 |
|
|
||||
Simon Sear | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Sarah Gull | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Leigh Hunter | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Julie Southcott | Ymddiriedolwr | 21 September 2019 |
|
|
||||
Jack Ford | Ymddiriedolwr | 21 September 2019 |
|
|
||||
shaun ford | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||
Wilson Couchman | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
Neil Christopher Gearing | Ymddiriedolwr | 01 December 2013 |
|
|
||||
Desmond Peter Harris | Ymddiriedolwr | 01 December 2013 |
|
|||||
Pauline Lindsey Claire Daly | Ymddiriedolwr | 01 December 2013 |
|
|
||||
Philip Hamblin | Ymddiriedolwr | 02 July 2010 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.