Hanes ariannol WINDSOR AND MAIDENHEAD YOUTH COUNSELLING SERVICE
Rhif yr elusen: 272036
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.74k | £43.83k | £70.52k | £128.00k | £157.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £60.17k | £61.97k | £74.87k | £111.21k | £130.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £13.93k | £38.50k | £56.17k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.