ymddiriedolwyr THE MONTEVERDI CHOIR AND ORCHESTRAS LIMITED
Rhif yr elusen: 272279
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sir David Walker | Cadeirydd | 28 November 2019 |
|
|
||||
Christian Pierre Rochat | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
FRANCIS NORTON | Ymddiriedolwr | 04 June 2020 |
|
|||||
Andrey Kidel | Ymddiriedolwr | 06 March 2019 |
|
|
||||
Sir Stephen Gomersall | Ymddiriedolwr | 06 March 2019 |
|
|
||||
Lady Deben | Ymddiriedolwr | 04 June 2018 |
|
|
||||
David Best | Ymddiriedolwr | 18 January 2017 |
|
|
||||
VIRGINIA MARY FRASER | Ymddiriedolwr | 09 September 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.