Hanes ariannol BURTON AGNES HALL PRESERVATION TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 272796
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (140 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £862.21k | £830.76k | £612.34k | £783.82k | £755.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £905.78k | £920.46k | £582.61k | £766.48k | £884.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £175.30k | £7.09k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £92.04k | £37.89k | £195.98k | £40.23k | £22.84k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £385.07k | £409.57k | £167.17k | £310.49k | £280.86k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £290.58k | £290.21k | £158.12k | £339.44k | £354.20k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £94.52k | £93.10k | £91.08k | £93.66k | £97.29k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £527.17k | £557.62k | £403.54k | £468.43k | £531.44k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £378.61k | £362.85k | £179.08k | £298.05k | £353.13k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £19.46k | £23.35k | £28.29k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.